Erik Hougaard
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | DANSK WEB MARKETING V/ERIK HOUGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 17.992' DKK VERTICA ApS (Nu: VERTICA A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -6.248' DKK DUKAPC ApS (Nu: Duka A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 81.373' DKK Duka Group Holding A/S (2020) |
Største gæld: | 35.625' DKK Duka Group Holding A/S (2022) |
Flest årsværk: | 128 årsværk hos VERTICA ApS (Nu: VERTICA A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOUGAARD INVEST ApS (18 år) |
Seed: 729884721
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1995 hos DANSK WEB MARKETING V/ERIK HOUGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Erik Hougaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Erik i 5 år 6 måneder, før stoppet d. 1. maj 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOUGAARD INVEST ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
FarrowTech ApS
Via HOUGAARD INVEST ApS -
VisualStock ApS
Via HOUGAARD INVEST ApS -
Saveeye ApS
Via HOUGAARD INVEST ApS -
Duka Group Holding A/S
Via HOUGAARD INVEST ApS -
DUKA GROUP A/S
Via Duka Group Holding A/S -
Duka A/S
Via DUKA GROUP A/S -
Podster ApS
Via HOUGAARD INVEST ApS
Direktørposter (4)
-
HOUGAARD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006 -
FarrowTech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2018 -
VisualStock ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2017 -
Saveeye ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
Duka A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2017 -
DUKA GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2017 -
Advanced Traffic Systems ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2020 -
Duka Group Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (71)
-
FarrowTech ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
Podster ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
Podster ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024
Blå bog (fortsat)
Erik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HOUGAARD INVEST ApS -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
30.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,72% -
Reel ejer
26.10.2018 - 30.01.2020
Direktør
07.12.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.01.2020 - 27.01.2021
Reel ejer
28.01.2021 - 26.06.2022
Ejer
27.06.2022 - 22.04.2024
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.05.2022 - 12.04.2024
Ejer
23.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via HOUGAARD INVEST ApS
Erik Hougaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOUGAARD INVEST ApS (ejer pt. 68%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.948' DKK. Igennem holdingselskabet HOUGAARD INVEST ApS har Erik derfor også ejerandele i FarrowTech ApS (25-33.33%), VisualStock ApS (50-66.65%), Saveeye ApS (66.66-89.99%), Duka Group Holding A/S (15-19.99%) samt Podster ApS (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Erik Hougaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Erik Hougaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos DUKAPC ApS (Nu: Duka A/S) der præsenterede et overskud på 5.711' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos DUKAPC ApS (Nu: Duka A/S) der præsenterede et underskud på 6.248' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos DUKA GROUP A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11.446' DKK (VERTICA ApS (Nu: VERTICA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.596' DKK (Podster ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 72.721' DKK (Duka Group Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.685' DKK (TAKE4 ApS (Nu: Saveeye ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Anja Kyllesbech Hougaard.