Torben Henning Nielsen
Karrieren startede hos: | UNIFINANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.177.000' DKK PBS A/S (Nu: NETS Denmark A/S) (2021) |
Største underskud: | -132.185' DKK BANKERNES KONTANTSERVICE A/S (Nu: Loomis Teknik A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 13.981.000' DKK SYDBANK A/S (2022) |
Største gæld: | 11.962.000' DKK PBS A/S (Nu: NETS Denmark A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 1.773 årsværk hos PBS A/S (Nu: NETS Denmark A/S) (2021) |
Seed: 1284436970
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos UNIFINANS A/S (tidligere PRIVATFINANS A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Henning Nielsen i 64 år 4 måneder, før stoppet d. 22. april 1993.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor finansieringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BAWN INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 7
Via BAWN INVEST ApS -
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 7
Via BAWN INVEST ApS -
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 4
Via BAWN INVEST ApS -
PMM Global V Feeder I K/S
Via BAWN INVEST ApS -
PMM Global V K/S
Via PMM Global V Feeder I K/S -
PMMG V - VRE MLI ApS
Via PMM Global V K/S -
PMMG V - Nox P/S
Via PMM Global V K/S -
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 9
Via BAWN INVEST ApS -
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 20
Via BAWN INVEST ApS -
Hypoflex A/S
Via BAWN INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
BAWN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2022
Bestyrelsesposter (6)
-
VORDINGBORG BORG FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.03.2011 -
SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2013 -
SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2013 -
Tryg Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2020 -
Ny Holmegaard Fonden
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.05.2018 -
Borgring Fonden
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (76)
-
Kapitalforeningen Tryg Invest Funds (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023 -
TRYG A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 95 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Torben Henning Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S (Nu: VP SECURITIES A/S) der præsenterede et overskud på 81.951' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S der præsenterede et underskud på 37.832' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 37 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 64 år 4 måneder fra 1928 til 1993 hos UNIFINANS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 272.499' DKK (VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S (Nu: VP SECURITIES A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.919' DKK (NKB INVEST 107 ApS (Nu: BAWN INVEST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 609.171' DKK (VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S (Nu: VP SECURITIES A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 300' DKK (Borgring Fonden).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Peter Reedtz.