Thomas Hove
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOVEI/S V/TH.HOVE/H.PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 8.408' DKK HOVE A/S (2022) |
Største underskud: | -2.031' DKK T HOVE HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 71.424' DKK HOVE A/S (2023) |
Største gæld: | 44.748' DKK HOVE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos HOVE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af T HOVE HOLDING ApS (23 år 8 måneder) |
Seed: 1577013540
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1996 hos HOVEI/S V/TH.HOVE/H.PEDERSEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Henning Pedersen at Thomas Hove stiftede HOVEI/S V/TH.HOVE/H.PEDERSEN den dag i april 1996. Titlen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 6 år 3 måneder, før stoppet d. 1. august 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T HOVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Hove ApS
Via T HOVE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
T HOVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2000 -
Thomas Hove ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Dalusys A/S (Nu: Thomas Hove ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2021
Registreringsdato: 17.02.2021 -
Dalusys A/S (Nu: Thomas Hove ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.11.2015
Registreringsdato: 09.11.2015 -
Dalusys A/S (Nu: Thomas Hove ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2015
Registreringsdato: 09.11.2015
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2015 - 17.02.2021
Direktør og Reel ejer
09.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.03.2003 - 30.04.2015
Bestyrelsesmedlem
13.03.2008 - 30.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.01.2011 - 19.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.04.1996 - 01.08.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Hove er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T HOVE HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.505' DKK. Gennem holdingselskabet T HOVE HOLDING ApS har Thomas derfor også andele i Thomas Hove ApS (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Hove, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor HOVE A/S kunne fremvise et overskud på 3.908' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor T HOVE HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 2.031' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.910' DKK (HOVE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 407' DKK (Dalusys A/S (Nu: Thomas Hove ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.424' DKK (HOVE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 594' DKK (Dalusys A/S (Nu: Thomas Hove ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Li Qing Hove.