Ivan Østergaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1987 (37 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | IVAN ØSTERGAARD JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 4.277' DKK IØ EJENDOMME A/S (2022-23) |
Største underskud: | -1.916' DKK PROPESTA ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 20.169' DKK IØ HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 13.612' DKK IØ EJENDOMME A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos TØMRERMESTER IVAN ØSTERGAARD JENSEN A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TØMRERMESTER IVAN ØSTERGAARD JENSEN A/S (32 år 9 måneder) |
Seed: 583475301
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1987 i IVAN ØSTERGAARD JENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ivan Østergaard Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Ivan i 30 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IØ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IØ EJENDOMME A/S
Via IØ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
IØ EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2005 -
IØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.1999
Bestyrelsesposter (2)
-
TØMRERMESTER IVAN ØSTERGAARD JENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.1991 -
IØ EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
ApS KBUS 38 NR. 1756 (Nu: PROPESTA ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
PROPESTA ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
TØMRERMESTER IVAN ØSTERGAARD JENSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021
Blå bog (fortsat)
Ivan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
28.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.05.1991 - 10.11.2023
Direktør
16.11.2020 - 10.11.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør
16.12.1991 - 29.11.2021
Bestyrelsesmedlem
16.12.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2014 - 29.11.2021
Ejerandel: 25% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
02.03.1999 - 14.01.2021
Direktør
02.03.1999 - Stadig aktiv
Ejer
18.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1987 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ivan Østergaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IØ HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.169' DKK. Igennem sit holdingselskab IØ HOLDING ApS har Ivan dermed også ejerandele i IØ EJENDOMME A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ivan Østergaard Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor IØ EJENDOMME A/S fremviste et overskud på 4.277' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor PROPESTA ApS fremviste et underskud på 1.916' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Claus Grønhøj.