Arnvid Gudmund Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1984 (40 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Skjoldnæs (Ejer) |
Største overskud: | 96' DKK FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2016) |
Største underskud: | -291' DKK FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.624' DKK FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2019) |
Største gæld: | 825' DKK FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skjoldnæs (40 år 1 måned) |
Seed: 47670898
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1984 ved Skjoldnæs (tidligere R 69 Thomas Marlene v/Arnvid Petersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Arnvid Gudmund Petersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Arnvid nu besiddet i 40 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skjoldnæs
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2019
Registreringsdato: 12.04.2019 -
PETERSEN TRANSPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2013
Registreringsdato: 27.06.2013 -
PETERSEN TRANSPORT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2013
Registreringsdato: 27.06.2013
Blå bog (fortsat)
Arnvid har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.08.2007 - 27.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1991 - 15.03.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Arnvid Gudmund Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS der præsenterede et overskud på 65' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS der præsenterede et underskud på 291' DKK.
Arnvid har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 9 måneder fra 2007 til 2013 hos PETERSEN TRANSPORT ApS.
En af de forbindelser som går igen i Arnvid' netværk er Simon Lohmann Hammer.