Poul Frimann Veje Ravnsbæk
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RISBJERG PLANTAGE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 14.480' DKK Chrisca Holding A/S (Nu: Cresco Capital A/S) (2021) |
Største underskud: | -1.235' DKK LETINVEST ApS (2016) |
Største egenkapital: | 28.085' DKK Chrisca Holding A/S (Nu: Cresco Capital A/S) (2023) |
Største gæld: | 16.750' DKK Amstrup Sø Plantage og Rimmerhøj Søndre Plantage K/S (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos 3PS A/S (Nu: Cresco Capital Services A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Risbjerg Skovbrug K/S (34 år) |
Seed: 646707052
Det startede for nu meget længe siden i RISBJERG PLANTAGE ApS i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Poul Frimann Veje Ravnsbæk i 30 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 12. februar 2010.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RISBJERG PLANTAGE ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
PFVR-INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Risbjerg Skovbrug K/S
Via RISBJERG PLANTAGE ApS -
Kikkenborg Invest ApS
Via PFVR-INVEST ApS -
Amstrup Sø Plantage og Rimmerhøj Søndre Plantage K/S
Via Kikkenborg Invest ApS
Direktørposter (4)
-
Kikkenborg Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2016 -
Amstrup Sø Plantage og Rimmerhøj Søndre Plantage K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2016 -
PFVR-INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2002 -
Komplementarselskabet Amstrup Sø Plantage og Rimmerhøj Søndre Plantage ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2016
Bestyrelsesposter (4)
-
Risbjerg Skovbrug K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017 -
Amstrup Sø Plantage og Rimmerhøj Søndre Plantage K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2016 -
Cresco Capital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2016 -
RISBJERG PLANTAGE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.02.2010
Ejendomme (10)
Tidslinje (21)
-
3PS A/S (Nu: Cresco Capital Services A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
Risbjerg Skovbrug K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
3PS A/S (Nu: Cresco Capital Services A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2016
Registreringsdato: 30.08.2016
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
27.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via Kikkenborg Invest ApS -
Direktør
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via PFVR-INVEST ApS -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
13.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Risbjerg Plantage K/S (Nu: Risbjerg Skovbrug K/S) kunne fremvise et overskud på 374' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Amstrup Sø Plantage og Rimmerhøj Søndre Plantage K/S kunne fremvise et underskud på 376' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.414' DKK (3PS A/S (Nu: Cresco Capital Services A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 546' DKK (LETINVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.085' DKK (Chrisca Holding A/S (Nu: Cresco Capital A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 101' DKK (Komplementarselskabet Amstrup Sø Plantage og Rimmerhøj Søndre Plantage ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Lars Peder Løkke.