Peter Gyldendal
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1988 (36 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peter Gyldendal van Ooy (Ejer) |
Største overskud: | 51.702' DKK CARL RAS A/S (2022) |
Største underskud: | -1.322' DKK SPT Vilecon A/S (2020) |
Største egenkapital: | 302.456' DKK CARL RAS A/S (2022) |
Største gæld: | 246.837' DKK CARL RAS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 397 årsværk hos CARL RAS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PGY HOLDING ApS (19 år 2 måneder) |
Seed: 332174427
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1988 hos Peter Gyldendal van Ooy (tidligere Peter Gyldendal Nielsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Gyldendal der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Peter i 15 år 6 måneder, før stoppet d. 20. oktober 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PGY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LL PARTNERS ApS
Via PGY HOLDING ApS -
LANGEBÆK BE HOLDING APS
Via PGY HOLDING ApS -
LANGEBÆK A/S
Via LANGEBÆK BE HOLDING APS
Direktørposter (2)
-
PGY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2005 -
LANGEBÆK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
SPT Vilecon A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2019 -
LL PARTNERS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
LANGEBÆK BE HOLDING APS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
LANGEBÆK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
LANGEBÆK BE HOLDING APS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2023 - 01.04.2023
Ejer
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via PGY HOLDING ApS -
Ejer
01.07.2005 - 01.07.2005
Reel ejer
01.07.2005 - 20.01.2023
Direktør
11.07.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.01.2023 - 01.04.2023
Ejerandel: 41% -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2017 - 19.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PGY HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 28.294' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PGY HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 637' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 28.294' DKK (PGY HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 18' DKK (LL PARTNERS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 300.668' DKK (CARL RAS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 124' DKK (LL PARTNERS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Lars Bek Jensen.