Erwin Figurewicz Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1986 (38 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASX 10449 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.615' DKK MALGAARD LAURIDSEN HOLDING A/S (2020) |
Største underskud: | -12.834' DKK ERWIN ANDERSEN A/S (Nu: ERWIN ANDERSEN INVEST A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 31.681' DKK ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 62.727' DKK DML-EJENDOMME A/S (2019) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos GREEN LIGHT A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af GREEN LIGHT A/S (30 år 2 måneder) |
Seed: 79085139
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1986 ved ASX 10449 ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Erwin Figurewicz Andersen i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen den 9. juni 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. marts 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
GREEN LIGHT A/S
Via ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS -
ERWIN ANDERSEN INVEST A/S
Via ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS -
DANISH WIND POWER ACADEMY ApS
Via ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS -
ERWIN ANDERSEN A/S
Via ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS -
DBI IT A/S
Via ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2002 -
GREEN LIGHT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.1994 -
ERWIN ANDERSEN INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2001 -
DANISH WIND POWER ACADEMY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2004 -
ERWIN ANDERSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2009
Bestyrelsesposter (5)
-
GREEN LIGHT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2017 -
ERWIN ANDERSEN INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2001 -
DANISH WIND POWER ACADEMY ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 11.02.2021 -
ERWIN ANDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2009 -
DBI IT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2014
Ejendomme (5)
Tidslinje (41)
-
Green Light Outdoor ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
DANISH WIND POWER ACADEMY ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.02.2021
Registreringsdato: 11.02.2021 -
GREEN LIGHT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2017
Registreringsdato: 29.06.2017
Blå bog (fortsat)
Erwin har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.09.2014 - Stadig aktiv
Ejer
29.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS -
Direktør og Reel ejer
14.04.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.05.2009 - 06.03.2024
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.05.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75%
Erwin Figurewicz Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31.681' DKK. Gennem sit holdingselskab ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS har Erwin dermed også andele i GREEN LIGHT A/S (100%), ERWIN ANDERSEN INVEST A/S (100%), DANISH WIND POWER ACADEMY ApS (50-66.65%), ERWIN ANDERSEN A/S (66.66-89.99%) og DBI IT A/S (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Erwin Figurewicz Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Erwin Figurewicz Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved DANISH WIND POWER ACADEMY ApS der præsenterede et overskud på 6.649' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved ERWIN ANDERSEN A/S (Nu: ERWIN ANDERSEN INVEST A/S) der præsenterede et underskud på 12.834' DKK.
Erwin har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 3 måneder fra 2001 til i dag hos ERWIN ANDERSEN INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.440' DKK (DANISH WIND POWER ACADEMY ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.366' DKK (ERWIN ANDERSEN A/S (Nu: ERWIN ANDERSEN INVEST A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.681' DKK (ERWIN ANDERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 380' DKK (ARKITEKTFIRMAET BJARNE ANDERSEN A/S (Nu: ARKITEKTHUSET VODSKOV ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Erwin' netværk er Carsten Lind Bonde Andersen.