Jan Nicolai Hansen
Karrieren startede hos: | SKIBSFORSIKRINGEN FREDERIKSHAVN G/F (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 281.908' DKK FF SKAGEN A/S (2023) |
Største underskud: | -38.990' DKK FF SKAGEN A/S (2020) |
Største egenkapital: | 756.540' DKK FF SKAGEN A/S (2023) |
Største gæld: | 1.644.773' DKK FF SKAGEN A/S (2019) |
Flest årsværk: | 207 årsværk hos Scandic Pelagic A/S (2018) |
Seed: 110792836
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved SKIBSFORSIKRINGEN FREDERIKSHAVN G/F (tidligere SKIBSFORSIKRINGSFORENINGEN I FREDERIKSHAVN. GENSIDIG FORENING) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Nicolai Hansen i 125 år 7 måneder, før stoppet den 24. august 1993.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden forsikring. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.N.H. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
J.N.J. Invest ApS
Via J.N.H. HOLDING ApS -
Brotorvet ApS
Via J.N.J. Invest ApS -
Flex Invest Garanti A/S
Via J.N.H. HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
J.N.H. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2019 -
J.N.J. Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2021
Bestyrelsesposter (5)
-
PACK AND SEA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2005 -
HANSTHOLM UDVIKLINGSSELSKAB A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.04.2010 -
Brotorvet ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.10.2021 -
DANSKE FISKERES FORARBEJDNINGSINDUSTRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2005 -
HANSTHOLM FISKERIFORENING
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (64)
-
ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK FISKERI. GENSIDIGT FORBUND (Nu: Fiskernes Forsikring G/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
Scandic Pelagic A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023 -
FF SKAGEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 156 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via J.N.J. Invest ApS -
Direktør og Ejer
07.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via J.N.H. HOLDING ApS -
Reel ejer
04.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jan Nicolai Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J.N.H. HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 43.512' DKK. Gennem holdingselskabet J.N.H. HOLDING ApS har Jan derfor også andele i J.N.J. Invest ApS (10-14.99%) og Flex Invest Garanti A/S (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Nicolai Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jan Nicolai Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved FF SKAGEN A/S der præsenterede et overskud på 281.908' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved FF SKAGEN A/S der præsenterede et underskud på 38.990' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 136 år 2 måneder fra 1868 til 2004 hos SKIBSFORSIKRINGEN FREDERIKSHAVN G/F.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 281.908' DKK (FF SKAGEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 280' DKK (Brotorvet ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 756.540' DKK (FF SKAGEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -507' DKK (Brotorvet ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Allan Buch.