Gunner Aagaard Christensen
Karrieren startede hos: | LANDMAND GUNNER AAGÅRD CHRISTENSEN (Ejer) |
Seed: 772606914
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved LANDMAND GUNNER AAGÅRD CHRISTENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Gunner Aagaard Christensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Gunner nu besiddet i 50 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LANDMAND GUNNER AAGÅRD CHRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Troldhede Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Troldhede Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
FJELSTRUP VANDVÆRK (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010 -
RISHØJ MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002
Blå bog (fortsat)
Gunner har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1974 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.1992 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.11.1987 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager