Marianne Wriedt Terrida
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | N D EUROGROS V/MARIANNE WRIEDT TERRIDA (Ejer) |
Største overskud: | 4.157' DKK CASA MAMMA HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -3.008' DKK MAMMA PRODUCTION A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 8.857' DKK CASA MAMMA HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 15.991' DKK DMT GROUP A/S (Nu: CASA ITALIA A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos MAMMA PRODUCTION A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CASA ITALIA A/S (13 år 6 måneder) |
Seed: 1863943397
Det begyndte for alvor dengang i 1996 i N D EUROGROS V/MARIANNE WRIEDT TERRIDA som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Marianne Wriedt Terrida der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Marianne i 3 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med brød, kager og kiks. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nilo Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CASA MAMMA HOLDING ApS
Via Nilo Invest ApS -
MAMMA PRODUCTION A/S
Via CASA MAMMA HOLDING ApS -
CASA ITALIA A/S
Via CASA MAMMA HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
MAMMA PRODUCTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2020 -
CASA MAMMA HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
CASA MAMMA HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
DMT HOLDING ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
Nilo Invest ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
Marianne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
21.10.2014 - 31.10.2021
Reel ejer
21.10.2014 - 01.11.2021
Ejer
01.11.2021 - 14.11.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
06.07.2020 - 26.08.2020
Reel ejer
27.08.2020 - 01.11.2021
Bestyrelsesmedlem
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,8% -
Reel ejer
26.01.2018 - 28.11.2018
Reel ejer
29.11.2018 - 09.05.2019
Reel ejer
10.05.2019 - 26.08.2020
Reel ejer
27.08.2020 - 01.11.2021
Bestyrelsesmedlem
25.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,8% -
Bestyrelsesmedlem
10.03.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.10.2014 - 05.07.2020
Reel ejer
06.07.2020 - 01.11.2021
Ejerandel: 30,8%
Marianne Wriedt Terrida er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nilo Invest ApS (50% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Nilo Invest ApS har Marianne dermed også ejerandele i CASA MAMMA HOLDING ApS (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Marianne Wriedt Terrida, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor DMT HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.372' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor DMT HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.314' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Denis Terrida.