Per Vejlgård Davidsen
Erhvervsaktiv: | 1. aug. 1981 - 9. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | PER DAVIDSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.077' DKK DAVIDSEN LANDBRUG A/S (2021) |
Største underskud: | -2.144' DKK DAVIDSEN LANDBRUG A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.796' DKK DAVIDSEN LANDBRUG A/S (2022) |
Største gæld: | 72.503' DKK DAVIDSEN LANDBRUG A/S (2018) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DAVIDSEN LANDBRUG A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af PER DAVIDSEN (29 år 7 måneder) |
Seed: 1857747696
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Per Vejlgård Davidsen. Den første gang Per var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1981 i PER DAVIDSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Per Vejlgård Davidsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Per i 29 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen avl af malkekvæg. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2011.
Tidslinje (12)
-
Davidsen Turisme I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.06.2024
Registreringsdato: 09.06.2024 -
Davidsen Landbrug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
PVD HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.01.2022
Registreringsdato: 23.01.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Karrieren har i alt varet 42 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.11.2014 - 26.06.2024
Direktør
27.11.2014 - 23.01.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - 09.06.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 03.05.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
27.11.2014 - 21.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.1981 - 31.03.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor PVD HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 245' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Kent Storm Davidsen.