Ove Frederik Martin Storm
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 1986 (38 år) |
Karrieren startede hos: | DANSK NORDENTA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 60.652' DKK DANSK NORDENTA FINANS A/S (Nu: DANSK NORDENTA A/S) (2023) |
Største underskud: | -58.349' DKK BLUETOWN A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 387.810' DKK 3M A/S (2017) |
Største gæld: | 102.964' DKK 3M A/S (2022) |
Flest årsværk: | 209 årsværk hos LN EUROCOM TELE SERVICES A/S (Nu: Selskabet af 28/4-2016 A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af CACECA INVEST ApS (18 år 3 måneder) |
Seed: 949786637
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1986 ved DANSK NORDENTA A/S (tidligere DANSK NORDENTA FINANS A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ove Frederik Martin Storm i 10 år 8 måneder, før stoppet den 21. maj 1997.
I dag arbejder virksomheden med ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 60.652' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CACECA INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AKTIESELSKABET COFERRO
Via CACECA INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
CACECA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
OLE NONBYE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2016 -
AKTIESELSKABET COFERRO
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2022 -
Fuzion Power Technologies ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2024
Tidslinje (65)
-
Fuzion Technologies ApS (Nu: Fuzion Power Technologies ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
BLUETOWN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
BLUETOWN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023
Blå bog (fortsat)
Ove har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Reel ejer og Direktør
16.06.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2023 - 01.07.2023
Bestyrelsesmedlem
01.08.2023 - 25.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Ove Frederik Martin Storm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved 3M A/S der præsenterede et overskud på 22.035' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved BLUETOWN A/S der præsenterede et underskud på 23.242' DKK.
Ove har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 8 måneder fra 1986 til 1997 hos DANSK NORDENTA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 60.652' DKK (DANSK NORDENTA FINANS A/S (Nu: DANSK NORDENTA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 23.242' DKK (BLUETOWN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 158.556' DKK (3M A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.882' DKK (CACECA INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Søren Bech.