Karl Ove Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | H/K TELTUDLEJNING V/HANS HENRIK CHRISTENSEN OG KARL OVE CHRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 513' DKK KC Skovby Holding ApS (2018) |
Største underskud: | -789' DKK Skovby Entreprenør ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.572' DKK EGERIIS PLANTAGE ApS (2023) |
Største gæld: | 6.526' DKK Skovby Udlejningsejendomme ApS (2019) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Skovby Entreprenør ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skovby Entreprenør v/Karl Ove Christensen (18 år 2 måneder) |
Seed: 255150196
Det hele begyndte den dag i 1997 ved H/K TELTUDLEJNING V/HANS HENRIK CHRISTENSEN OG KARL OVE CHRISTENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Hans Henrik Christensen at Karl Ove Christensen stiftede H/K TELTUDLEJNING V/HANS HENRIK CHRISTENSEN OG KARL OVE CHRISTENSEN den dag i marts 1997. Rollen som Ejer og Stifter havde Karl i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KC Skovby Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Skovby Entreprenør ApS
Via KC Skovby Holding ApS -
Skovby Udlejningsejendomme ApS
Via KC Skovby Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Skovby Udlejningsejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2018 -
Skovby Entreprenør ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2018 -
KC Skovby Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
EGERIIS PLANTAGE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
EGERIIS PLANTAGE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2023
Registreringsdato: 27.05.2023 -
Skovby Kloakservice IVS (Nu: Skovby Kloakservice ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020 -
KC Skovby Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2018
Registreringsdato: 14.12.2018
Blå bog (fortsat)
Karl har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
02.07.2018 - 03.11.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
25.06.2018 - 29.11.2018
Ejer
25.06.2018 - Stadig aktiv
Direktør
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.05.2000 - 31.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.06.2018 - 25.06.2018
Direktør
14.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Karl Ove Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KC Skovby Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.707' DKK. Gennem sit holdingselskab KC Skovby Holding ApS har Karl dermed også andele i Skovby Entreprenør ApS (100%) og Skovby Udlejningsejendomme ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Karl Ove Christensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KC Skovby Holding ApS landede et overskud på 513' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Skovby Entreprenør ApS landede et underskud på 789' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 333' DKK (KC Skovby Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.572' DKK (EGERIIS PLANTAGE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 5' DKK (Skovby Kloakservice IVS (Nu: Skovby Kloakservice ApS)).