Jonas Thor Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | UG-SKI V/JONAS THOR OLSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.470' DKK JTO HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -4.739' DKK FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 3.501' DKK THORAX TRAINER ApS (Nu: Selskabet af 17. december 2018 ApS) (2014) |
Største gæld: | 20.944' DKK FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JTO HOLDING ApS (16 år 1 måned) |
Seed: 168359938
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1997 hos UG-SKI V/JONAS THOR OLSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jonas Thor Olsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jonas i 6 år 2 måneder, inden stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor sportsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JTO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Autofuel ApS
Via JTO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Autofuel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2014 -
JTO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
Autofuel ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2014
Tidslinje (10)
-
XCSKI.DK I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2014
Registreringsdato: 29.09.2014 -
FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2014
Registreringsdato: 15.05.2014 -
FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2014
Registreringsdato: 15.05.2014
Blå bog (fortsat)
Jonas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.12.2013 - 29.09.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.09.2008 - 14.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.10.1997 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor JTO HOLDING ApS landede et overskud på 1.470' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS) landede et underskud på 4.739' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.091' DKK (FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 811' DKK (JTO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -19.781' DKK (FUELSERVANT ApS (Nu: Autofuel ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Christopher Kiær Thomsen.