Nils Birger Sjøl
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S K.N.S. AF 31/8 1995 (Direktør) |
Største overskud: | 10.875' DKK K/S DIFKO VARDE II (Nu: K/S RIBEVEJ 39, VARDE) (2018) |
Største underskud: | -7.079' DKK K/S DIFKO JYLLAND I (2019) |
Største egenkapital: | 18.783' DKK K/S DIFKO SJÆLLAND I (Nu: K/S SJÆLLAND I) (2022) |
Største gæld: | 55.151' DKK K/S DIFKO VARDE II (Nu: K/S RIBEVEJ 39, VARDE) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Læge Nils Birger Sjøl (32 år 4 måneder) |
Seed: 760588939
Erhvervskarrieren startede i 1986 ved A/S K.N.S. AF 31/8 1995 (tidligere BIADSU ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Nils Birger Sjøl i 3 år 3 måneder, før stoppet den 17. august 1989.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
KODIF JYLLAND I ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 10-14.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET SJÆLLAND I ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
DIFKO HOLSTEBRO IV ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 10-14.99% -
Læge Nils Birger Sjøl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Partner-Sjøl ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S SJÆLLAND I
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SJÆLLAND I ApS -
K/S DIFKO HOLSTEBRO IV
Via DIFKO HOLSTEBRO IV ApS -
N. Sjøl ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Partner-Sjøl ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
N. Sjøl ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Partner-Sjøl ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
K/S DIFKO JYLLAND I (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024
Blå bog (fortsat)
Nils har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
26.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Nils Birger Sjøl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Partner-Sjøl ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet Partner-Sjøl ApS har Nils derfor også andele i N. Sjøl ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Nils Birger Sjøl, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S DIFKO VARDE II (Nu: K/S RIBEVEJ 39, VARDE) kunne fremvise et overskud på 10.875' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor K/S DIFKO JYLLAND I kunne fremvise et underskud på 7.079' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SJÆLLAND I ApS (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET SJÆLLAND I ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.322' DKK (K/S DIFKO SJÆLLAND I (Nu: K/S SJÆLLAND I)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.461' DKK (K/S DIFKO SJÆLLAND I (Nu: K/S SJÆLLAND I)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -269' DKK (K/S DIFKO JYLLAND I).
En af de forbindelser som går igen i Nils' netværk er Henrik Westergaard.