Inger Marie Jensen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Inger Marie Jensen Hansen (Stifter) |
Største overskud: | 188.431' DKK CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (2021) |
Største underskud: | -28.156' DKK CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (2023) |
Største egenkapital: | 372.733' DKK CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 443.181' DKK CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 511 årsværk hos CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Inger Marie Jensen Hansen (27 år 8 måneder) |
Seed: 592144781
Det startede for alvor en dag i 1997 ved Inger Marie Jensen Hansen (tidligere INGER MARIE JENSEN) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Inger Marie Jensen Hansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Inger nu bestreddet i 27 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor praktiserende speciallæger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Inger Marie Jensen Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
OKHOLM LIGHTING A/S
Via CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S -
CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S
Via CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S -
PANDUL ApS
Via CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S -
CARL HANSEN & SØN RETAIL A/S
Via CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2018 -
CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
OKHOLM LIGHTING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
OKHOLM LIGHTING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022 -
CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022
Blå bog (fortsat)
Inger har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2001 - 10.06.2018
Bestyrelsesmedlem
30.04.2020 - 17.01.2022
Reel ejer
09.10.2020 - 27.11.2020
Direktør
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
10.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.10.2020 - 27.11.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.11.2002 - 10.07.2018
Direktør
10.07.2018 - Stadig aktiv
Ejer
09.10.2020 - 26.11.2020
Reel ejer
09.10.2020 - 27.11.2020
Ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 134.980' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S kunne offentliggøre et underskud på 28.156' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.038' DKK (OKHOLM LIGHTING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.156' DKK (CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 349.772' DKK (CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.811' DKK (OKHOLM LIGHTING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Knud Erik Hansen.