Christian Sundby-Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.C. COMBIPACK V/CHR. SUNDBY SØRENSEN & HENRIK BOHN OSTENFELDT (Ejer) |
Største overskud: | 4.223' DKK COMBIPACK DANMARK A/S (2018-19) |
Største underskud: | -838' DKK COMBIPACK DANMARK A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 11.323' DKK HBO KALUNDBORG HOLDING ApS (2019-20) |
Største gæld: | 49.253' DKK COMBIPACK DANMARK A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos COMBIPACK DANMARK A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af COMBIPACK DANMARK A/S (24 år 3 måneder) |
Seed: 368073139
Karrieren I Danmark startede i 1999 i H.C. COMBIPACK V/CHR. SUNDBY SØRENSEN & HENRIK BOHN OSTENFELDT i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Henrik Bohn Ostenfeldt at Christian Sundby-Sørensen stiftede H.C. COMBIPACK V/CHR. SUNDBY SØRENSEN & HENRIK BOHN OSTENFELDT den dag i januar 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christian i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. oktober 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen pakkerier mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. oktober 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CSS KALUNDBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
OS HOLDING KALUNDBORG ApS
Via CSS KALUNDBORG HOLDING ApS -
COMBIPACK DANMARK A/S
Via OS HOLDING KALUNDBORG ApS -
SUNDBY-BOHN ApS
Via CSS KALUNDBORG HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
SUNDBY-BOHN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2004 -
CSS KALUNDBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2008 -
COMBIPACK DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2000 -
OS HOLDING KALUNDBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
COMBIPACK DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
ROS EJENDOM-INVEST EUROPA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2009
Registreringsdato: 29.06.2009 -
HBO KALUNDBORG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2009
Registreringsdato: 21.01.2009 -
CSS KALUNDBORG HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.08.2008
Registreringsdato: 25.08.2008
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
25.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.03.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.01.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.06.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.06.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2006 - 29.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Sundby-Sørensen er desuden indehaver af holdingselskabet OS HOLDING KALUNDBORG ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet OS HOLDING KALUNDBORG ApS ejes der også andele i COMBIPACK DANMARK A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Sundby-Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor COMBIPACK DANMARK A/S kunne fremvise et overskud på 4.223' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor COMBIPACK DANMARK A/S kunne fremvise et underskud på 838' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Henrik Bohn Ostenfeldt.