Kasper Kortegaard Graven
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | G P PRODUCTS I/S (Ejer) |
Største overskud: | 757' DKK KORTEGAARD EKSPORT-IMPORT ApS (Nu: E-I-K ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -744' DKK HERBA FINANS ApS (Nu: HERBA ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.807' DKK HERBA FINANS ApS (Nu: HERBA ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 9.975' DKK KORTEGAARD EKSPORT-IMPORT ApS (Nu: E-I-K ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Kortegaard Forst Export EU ApS (Nu: Kortegaard Forst Export-Import EU ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af HERBA ApS (21 år 3 måneder) |
Seed: 1920568758
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1998 hos G P PRODUCTS I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Inge Traugott Graven at Kasper Kortegaard Graven stiftede G P PRODUCTS I/S den dag i august 1998. Titlen som Ejer og Stifter havde Kasper i 4 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor planteforhandlere og havecentre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Julen Varer Lige Til Påske ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
HERBA ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KORTEGAARD Forst Export GB ApS
Via HERBA ApS -
KORTEGAARD FINANCE APS
Via HERBA ApS
Direktørposter (4)
-
HERBA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2018 -
Julen Varer Lige Til Påske ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2016 -
KORTEGAARD Forst Export GB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2018 -
KORTEGAARD FINANCE APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
KORTEGAARD FINANCE APS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.09.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Kortegaard Forst Export GB ApS (Nu: KORTEGAARD Forst Export GB ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2019
Registreringsdato: 10.11.2019 -
KORTEGAARD FINANCE APS
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2019
Registreringsdato: 02.09.2019 -
KORTEGAARD FINANCE APS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2019
Registreringsdato: 02.09.2019
Blå bog (fortsat)
Kasper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
20.07.2018 - 14.11.2018
Ejer
20.07.2018 - 14.11.2018
Direktør
20.07.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2018 - 09.11.2019
Ejer
15.11.2018 - 10.11.2019
Reel ejer
10.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
04.06.2004 - 10.05.2019
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
28.09.2009 - 11.02.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Kortegaard Forst Export GB ApS (Nu: KORTEGAARD Forst Export GB ApS) fremviste et overskud på 371' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor HERBA FINANS ApS (Nu: HERBA ApS) fremviste et underskud på 744' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Kristian Peter Traugott Graven.