Jesper Vedsø Krogh
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 18.11.1969 (Direktør) |
Største overskud: | 198.261' DKK N.C. RÅDGIVNING OG ADMINISTRATIION ApS (Nu: Cosmo 81 ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -73.732' DKK Cosmo Ejendomsadministration ApS (Nu: Cosmo Ejendomme ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 714.536' DKK N.C. RÅDGIVNING OG ADMINISTRATIION ApS (Nu: Cosmo 81 ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 572.048' DKK BYGGESELSKABET LGC ApS (Nu: Cosmo 3 ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 156 årsværk hos KINGO KARLSEN A/S (2017) |
Seed: 422309924
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET AF 18.11.1969 (tidligere CIMBRER STAAL A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Jesper Vedsø Krogh i 25 år 1 måned, før fratrædelsen d. 10. januar 1995.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af industrimaskiner i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KROGH INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Krogh Holding 2019 ApS
Ejerandel: 0% -
Krogh Holding Aarhus ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
Cosmo Ejendomme ApS
Via KROGH INVEST HOLDING ApS -
Cosmo 81 ApS
Via Cosmo Ejendomme ApS -
Cosmo 85 ApS
Via Cosmo 81 ApS -
Cosmo 87 ApS
Via Cosmo 85 ApS -
Cosmo 20 ApS
Via Cosmo 85 ApS -
Cosmo 19 ApS
Via Cosmo 20 ApS -
Cosmo 30 ApS
Via Cosmo 85 ApS -
Cosmo 5 ApS
Via Cosmo 81 ApS -
Cosmo 7 ApS
Via Cosmo 5 ApS -
Cosmo 3 ApS
Via Cosmo 5 ApS -
Korshøjen 1 P/S
Via KROGH INVEST HOLDING ApS -
Tang + Krogh Holding ApS
Via Krogh Holding Aarhus ApS -
Tang + Krogh Ejendomme ApS
Via Tang + Krogh Holding ApS -
Komplementarselskabet Korshøjen 1 ApS
Via Tang + Krogh Ejendomme ApS -
Middelgade/Brødregade ApS
Via Tang + Krogh Ejendomme ApS
Direktørposter (17)
-
Middelgade/Brødregade ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2019 -
Krogh Holding Aarhus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2019 -
Cosmo 30 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2016 -
Cosmo 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008 -
Komplementarselskabet Korshøjen 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2019 -
KROGH INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2007 -
Cosmo 7 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008 -
Cosmo 81 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008 -
Cosmo 85 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008 -
Tang + Krogh Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016 -
Cosmo Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008 -
Tang + Krogh Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016 -
Cosmo 20 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008 -
Cosmo 87 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008 -
Krogh Holding 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2019 -
Cosmo 19 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
Cosmo 5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008
Bestyrelsesposter (5)
-
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.03.2023 -
Korshøjen 1 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2019 -
KINGO KARLSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2013 -
HAMMELSVANG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2013 -
Cosmo Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (91)
-
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023 -
Ejendomsselskabet Amagerbrogade 160, Kbh ApS (Nu: Cosmo 19 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,15% -
Reel ejer og Direktør
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
06.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
26.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jesper Vedsø Krogh er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Krogh Holding 2019 ApS (1% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -805' DKK.
• Krogh Holding Aarhus ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -805' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 3 holdingselskaber som Cosmo 85 ApS (10,15%), Tang + Krogh Holding ApS (50%) & Komplementarselskabet Korshøjen 1 ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Jesper Vedsø Krogh, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor N.C. RÅDGIVNING OG ADMINISTRATIION ApS (Nu: Cosmo 81 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 198.261' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Cosmo Ejendomsadministration ApS (Nu: Cosmo Ejendomme ApS) kunne offentliggøre et underskud på 73.732' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 22.176' DKK (BYGGESELSKABET ARNEN ApS (Nu: Cosmo 5 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.126' DKK (Tang + Krogh Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 682.276' DKK (N.C. RÅDGIVNING OG ADMINISTRATIION ApS (Nu: Cosmo 81 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -82.213' DKK (LOGISTIK 39 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Åge Tang-andersen.