Lars Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 1990 (34 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | AMKO TRADING V/LARS JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 4.891' DKK ULTRAGLOZZ CO. ApS (2015) |
Største underskud: | -7.721' DKK ULTRAGLOZZ CO. ApS (2022) |
Største egenkapital: | 18.714' DKK LL. COLBJØRNSENSGADE 2-4 A/S (2022) |
Største gæld: | 10.435' DKK ULTRAGLOZZ CO. ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ULTRAGLOZZ CO. ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af AMKO TRADING ApS (29 år 6 måneder) |
Seed: 1595086874
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1990 hos AMKO TRADING V/LARS JØRGENSEN med titlen som Ejer. Lars Jørgensen erhvervede virksomheden AMKO TRADING V/LARS JØRGENSEN d. 12. marts 1990. Lars der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Lars i 13 år 9 måneder, før stoppet d. 31. december 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
AMKO TRADING ApS
Ejerandel: 100% -
ULTRAGLOZZ CO. ApS
Ejerandel: 100% -
Folkvarsvej 22 I/S v/Jørgen Schramm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Folkvarsvej 20 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Folkvarsvej 18 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Abel Chthrines Gade 23-25 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
AMKO TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.1995 -
ULTRAGLOZZ CO. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
LI. COLBJØRNSENSGADE 2-4 HOLDING LJ ApS (Nu: CMRF LLC 4 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
LI. COLBJØRNSENSGADE 2-4 HOLDING LJ ApS (Nu: CMRF LLC 4 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
Roarsvej 3 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
06.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
06.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
06.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
28.12.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ULTRAGLOZZ CO. ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.891' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ULTRAGLOZZ CO. ApS kunne offentliggøre et underskud på 7.721' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 540' DKK (ULTRAGLOZZ CO. ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.757' DKK (LL. COLBJØRNSENSGADE 2-4 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.344' DKK (LL. COLBJØRNSENSGADE 2-4 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.948' DKK (AMKO TRADING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jørgen Schramm.