Lars Nicolai Bock
Erhvervsaktiv: | 29. nov. 2017 - 14. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | Fonden Europa Nostra Danmark (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden Europa Nostra Danmark (6 år) |
Seed: 550144274
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Lars Nicolai Bock. Den første gang Lars var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2017 i Fonden Europa Nostra Danmark (tidligere Fonden Europa Nostra Danmark c/o Erik Vind) i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Lars Nicolai Bock i 6 år, før fratrædelsen d. 14. december 2023.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Tidslinje (2)
-
Arkitekt MAA Lars Nicolai Bock (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023 -
Arkitekt MAA Lars Nicolai Bock (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 6 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - 14.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer
31.01.2020 - 02.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Henrik Mogens Wedell-wedellsborg.