Ole Thiel
Karrieren startede hos: | TINGHALLEN A/S VIBORG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.778' DKK Made in Viborg Invest A/S (2021) |
Største underskud: | -23.217' DKK Made in Viborg Invest A/S (2019) |
Største egenkapital: | 14.863' DKK LEONI ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB (2022) |
Største gæld: | 43.621' DKK TINGHALLEN A/S VIBORG (2014) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos TINGHALLEN A/S VIBORG (2023) |
Seed: 1356774234
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for flere år siden ved TINGHALLEN A/S VIBORG i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Thiel i 42 år 4 måneder, før stoppet den 31. marts 2008.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor organisering af kongresser, messer og udstillinger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 1.901' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 17.12.2013
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LEONI ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 17.12.2013
Direktørposter (2)
-
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 17.12.2013
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2024 -
LEONI ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2014
Repræsentant (1)
-
Foreningen for etablering af Hospice Viborg
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.12.2023
Bestyrelsesposter (7)
-
Base Business Bjerringbro A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.07.2023 -
H. & C. LAUSTSEN. VIBORG ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.09.2024 Ny -
LAUSTSEN HOLDING, VIBORG ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.09.2024 Ny -
Z4 FACTORY ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.09.2024 Ny -
Karol Byg ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 30.08.2024 -
S.A.F. Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.09.2024 Ny -
Holm_s ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (160)
-
Pavé Bike Wear ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2024
Registreringsdato: 26.09.2024 -
Z4 FACTORY ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
Holm_s ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Thiel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Hyacinten ApS der præsenterede et overskud på 10.538' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved PAN REJSER A/S (Nu: MAGIC TOURS A/S) der præsenterede et underskud på 1.235' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 76 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 42 år 4 måneder fra 1965 til 2008 hos TINGHALLEN A/S VIBORG.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.516' DKK (LEONI ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.901' DKK (TINGHALLEN A/S VIBORG).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.859' DKK (LEONI ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 97' DKK (KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 17.12.2013).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Lars Kaasgaard.