Rine Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | IVERSEN I/S V/MALENE OG RINE IVERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 12.215' DKK RMI TRADING A/S (2017) |
Største underskud: | -3.235' DKK RMI TRADING A/S (2019) |
Største egenkapital: | 18.026' DKK RINE IVERSEN HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 11.693' DKK SANT OLS GADE ApS (2014) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos RMI TRADING A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RMI TRADING A/S (23 år 2 måneder) |
Seed: 257797104
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1999 hos IVERSEN I/S V/MALENE OG RINE IVERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Malene Blond at Rine Iversen stiftede IVERSEN I/S V/MALENE OG RINE IVERSEN den dag i april 1999. Titlen som Ejer og Stifter havde Rine i 4 år 1 måned, inden stoppet den 31. maj 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dametøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. maj 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RINE IVERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RMI TRADING A/S
Via RINE IVERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
RINE IVERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
SANT OLS GADE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.11.2020 -
RMI TRADING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2001
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
SANT OLS GADE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.11.2020
Registreringsdato: 06.11.2020 -
CENTERFORENINGEN FISKETORVET SHOPPING CENTER F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2018
Registreringsdato: 24.04.2018 -
CENTERFORENINGEN FISKETORVET SHOPPING CENTER F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016
Blå bog (fortsat)
Rine har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
14.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2016 - 24.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2003 - 14.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Rine Iversen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos RMI TRADING A/S der præsenterede et overskud på 12.215' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos RMI TRADING A/S der præsenterede et underskud på 3.235' DKK.
Rine har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 2 måneder fra 2001 til i dag hos RMI TRADING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.075' DKK (RINE IVERSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.804' DKK (CENTERFORENINGEN FISKETORVET SHOPPING CENTER F.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.658' DKK (RINE IVERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.430' DKK (CENTERFORENINGEN FISKETORVET SHOPPING CENTER F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Rine' netværk er Malene Blond.