Bendt Fredberg Jensen
Karrieren startede hos: | BF AF 15/2 2013 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 44.552.483' DKK HØJBJERG MASKINFABRIK A/S (2018) |
Største underskud: | -81.181' DKK KVADRAT HOLDING A/S (2023) |
Største egenkapital: | 368.828.420' DKK HØJBJERG MASKINFABRIK A/S (2018) |
Største gæld: | 26.697.562' DKK HØJBJERG MASKINFABRIK A/S (2018) |
Flest årsværk: | 413 årsværk hos KVADRAT HOLDING A/S (2014) |
Seed: 1066402555
Det begyndte for mange år siden hos BF AF 15/2 2013 ApS (tidligere S. B. LUNDBERGS MALTFABRIK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bendt Fredberg Jensen i 94 år 10 måneder, inden stoppet den 6. september 2022.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 562' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. august 2023.
Ejendomme (2)
Tidslinje (194)
-
VO-FA EJENDOMME ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
EJENDOMSSELSKABET BRENDSTRUPGÅRDSVEJ 29 A/S ÅRHUS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
Forlaget Vektor ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023
Blå bog (fortsat)
Bendt har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 96 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
06.12.1976 - 12.06.2024
Direktør
06.12.1976 - 02.08.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.12.2004 - 16.08.2023
Direktør
10.12.2004 - 02.08.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.10.1927 - 06.09.2022
Direktør
03.08.1994 - 02.08.2023
Reel ejer
03.08.1994 - 16.08.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2017 - 09.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2017 - 09.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Bendt Fredberg Jensen er desuden ejer af holdingselskabet MMFJ ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet MMFJ ApS ejes der også andele i ApS KBIL 38 NR. 1750 (100%) samt BRØNDUMS HOTEL A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bendt Fredberg Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Bendt Fredberg Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos KVADRAT BOLIGTEXTILER A/S (Nu: KVADRAT A/S) der præsenterede et overskud på 112.973' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos KVADRAT BOLIGTEXTILER A/S (Nu: KVADRAT A/S) der præsenterede et underskud på 15.638' DKK.
Bendt har i alt siddet i bestyrelsen hos 44 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 94 år 10 måneder fra 1927 til 2022 hos BF AF 15/2 2013 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.188' DKK (EJENDOMSSELSKABET BRENDSTRUPGÅRDSVEJ 29 A/S ÅRHUS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 81.181' DKK (KVADRAT HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 306.480' DKK (KVADRAT BOLIGTEXTILER A/S (Nu: KVADRAT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 934' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1750).
En af de forbindelser som går igen i Bendt' netværk er Klaus Thorkild Damgaard-jensen.