Torben Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | T. L. AUTO I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.340' DKK DLC Holding ApS (2021-22) |
Største underskud: | -43' DKK LENTO ApS (2020) |
Største egenkapital: | 4.152' DKK DLC Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.855' DKK NØRAGER AUTOCENTER ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos NØRAGER AUTOCENTER ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af TL UDLEJNING ApS (9 år 11 måneder) |
Seed: 1537460323
Det hele begyndte den dag i 1998 ved T. L. AUTO I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Leo Henning Jensen at Torben Jensen stiftede T. L. AUTO I/S den dag i maj 1998. Rollen som Ejer og Stifter havde Torben i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med biler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DLC Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LENTO ApS
Via DLC Holding ApS -
NØRAGER AUTOCENTER ApS
Via DLC Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LENTO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2020 -
NØRAGER AUTOCENTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2021 -
DLC Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
NØRAGER AUTOCENTER ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021 -
LENTO ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021 -
NØRAGER AUTOCENTER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.03.2021
Registreringsdato: 11.03.2021
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
14.12.2020 - 21.04.2021
Reel ejer
15.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør
11.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
13.06.2020 - 21.04.2021
Reel ejer
13.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
26.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.09.2001 - 30.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 13.05.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Torben Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DLC Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.152' DKK. Gennem sit holdingselskab DLC Holding ApS har Torben dermed også andele i LENTO ApS (100%) og NØRAGER AUTOCENTER ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Torben Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor DLC Holding ApS landede et overskud på 2.340' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor LENTO ApS landede et underskud på 43' DKK.