Sebastian Steen Worziger
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Bonrullen.dk IVS (Direktør) |
Største overskud: | 1.772' DKK SU MISURA A/S (2015) |
Største underskud: | -703' DKK SU MISURA A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.827' DKK SU MISURA A/S (2020) |
Største gæld: | 3.138' DKK SU MISURA A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af Su Misura Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 1451406522
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2015 ved Bonrullen.dk IVS i hvervet som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør havde Sebastian Steen Worziger i 6 år 9 måneder, før fratrædelsen den 30. maj 2022.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel via internettet med digitale produkter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 viste et overskud på 31' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 30. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SeWo Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SeWo Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Su Misura Holding ApS
Via SeWo Holding ApS -
SU MISURA A/S
Via Su Misura Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SeWo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019 -
Su Misura Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
SU MISURA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SeWo Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Bonrullen.dk IVS
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
SU MISURA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Sebastian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer
28.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Su Misura Holding ApS -
Direktør
23.11.2015 - Stadig aktiv
Ejer
28.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SeWo Holding ApS -
Direktør
11.08.2015 - 30.05.2022
Reel ejer
07.01.2016 - 30.05.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
20.08.2015 - 29.11.2018
Ejer
07.01.2016 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Sebastian Steen Worziger er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SeWo Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 465' DKK. Gennem sit holdingselskab SeWo Holding ApS har Sebastian dermed også andele i Su Misura Holding ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Sebastian Steen Worziger, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SEWO Holding IVS (Nu: SeWo Holding ApS) landede et overskud på 587' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SEWO Holding IVS (Nu: SeWo Holding ApS) landede et underskud på 37' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 142' DKK (SEWO Holding IVS (Nu: SeWo Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Su Misura Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.199' DKK (SU MISURA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 465' DKK (SEWO Holding IVS (Nu: SeWo Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Sebastian' netværk er Rosa Lilienhoff Worziger.