Frantz Michael Rudolf von Müllen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRANTZ VON M^LLEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.661' DKK ENERGICENTER SJÆLLAND ApS (Nu: EC ADMINISTRATION ApS) (2017) |
Største underskud: | -294' DKK ENERGICENTER SJÆLLAND ApS (Nu: EC ADMINISTRATION ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 7.267' DKK ENERGICENTER SJÆLLAND ApS (Nu: EC ADMINISTRATION ApS) (2023) |
Største gæld: | 4.163' DKK ENERGICENTER SJÆLLAND ApS (Nu: EC ADMINISTRATION ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af EC ADMINISTRATION ApS (30 år 2 måneder) |
Seed: 576735231
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1993 i FRANTZ VON M^LLEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Frantz Michael Rudolf von Müllen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Frantz i 10 år 3 måneder, inden stoppet d. 21. april 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. april 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EC ADMINISTRATION ApS
Ejerandel: 100% -
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Køge Vindmøllelaug I/S
Via EC ADMINISTRATION ApSIkke offentliggjort
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
HOLMEGAARD VINDKRAFT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2014
Registreringsdato: 20.02.2014 -
FRANTZ VON M^LLEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2003
Registreringsdato: 21.04.2003
Blå bog (fortsat)
Frantz har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.02.1999 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1993 - 21.04.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.08.2000 - 04.03.2003
Bestyrelsesmedlem
20.05.2002 - 04.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
30.06.1994 - 16.12.2002
Ejer
30.06.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ENERGICENTER SJÆLLAND ApS (Nu: EC ADMINISTRATION ApS) landede et overskud på 1.661' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ENERGICENTER SJÆLLAND ApS (Nu: EC ADMINISTRATION ApS) landede et underskud på 294' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frantz' netværk er Kirsten von Müllen.