Kim Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kim Bundgaard. (Stifter) |
Største overskud: | 35.607' DKK INBOGULVE AMBA (2021) |
Største underskud: | -930' DKK INBOMASTER A/S (Nu: Garant A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 67.316' DKK INBOGULVE AMBA (2021) |
Største gæld: | 65.119' DKK INBOGULVE AMBA (2023) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos HAMMELSVANG A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kim Bundgaard. (27 år 6 måneder) |
Seed: 983326423
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1997 ved Kim Bundgaard. (tidligere Kim Bundgaard) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Kim Bundgaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Kim nu besiddet i 27 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KIM BUNDGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Kim Bundgaard.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HAMMELSVANG A/S
Via KIM BUNDGAARD HOLDING ApS -
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S
Via KIM BUNDGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HAMMELSVANG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2008 -
KIM BUNDGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2012 -
HAMMELSVANG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
I/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
I/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
INBOGULVE 2005 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.07.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43% -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.03.2004 - Stadig aktiv
Direktør
25.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør
20.02.2003 - Stadig aktiv
Ejer
22.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.2006 - 26.01.2022
Reel ejer
08.05.2006 - 26.01.2022
Ejerandel: 50%
Kim Bundgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved HAMMELSVANG A/S der præsenterede et overskud på 8.934' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved INBOMASTER A/S (Nu: Garant A/S) der præsenterede et underskud på 930' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 7 måneder fra 2003 til i dag hos HAMMELSVANG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29.196' DKK (INBOGULVE AMBA).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.166' DKK (INBOGULVE AMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.347' DKK (INBOMASTER A/S (Nu: Garant A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jesper Vedsø Krogh.