Michael Hvolgaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1995 (29 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MICHAEL H ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.448' DKK MHA INVEST ApS (Nu: HVOLGAARD ApS) (2021) |
Største underskud: | -882' DKK Halmtorvet 9 ApS (Nu: Vesterbro 2023 ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 3.272' DKK MHA INVEST ApS (Nu: HVOLGAARD ApS) (2023) |
Største gæld: | 3.561' DKK Halmtorvet 9 ApS (Nu: Vesterbro 2023 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos ZEPPELIN ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af TARGET GROUP ApS (21 år 2 måneder) |
Seed: 157733186
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1995 hos MICHAEL H ANDERSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Hvolgaard Andersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Michael i 20 år 11 måneder, inden stoppet den 30. juni 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HVOLGAARD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
RUST ApS
Via HVOLGAARD ApS -
TARGET GROUP ApS
Via HVOLGAARD ApS -
Angioni Studios ApS
Via HVOLGAARD ApS -
Næstved Metal ApS
Via HVOLGAARD ApS
Direktørposter (3)
-
HVOLGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2012 -
Angioni Studios ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2020 -
Næstved Metal ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Cannonball ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
Cannonball ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021 -
Næstved Metal ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
20.10.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,1% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
05.07.2021 - 03.07.2023
Ejerandel: 66,67% -
Reel ejer
30.11.2017 - 07.07.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Michael Hvolgaard Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HVOLGAARD ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.272' DKK. Igennem sit holdingselskab HVOLGAARD ApS har Michael dermed også ejerandele i RUST ApS (10-14.99%), TARGET GROUP ApS (100%), Angioni Studios ApS (50-66.65%) samt Næstved Metal ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Michael Hvolgaard Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MHA INVEST ApS (Nu: HVOLGAARD ApS) fremviste et overskud på 1.448' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Halmtorvet 9 ApS (Nu: Vesterbro 2023 ApS) fremviste et underskud på 882' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 898' DKK (TARGET DISTRIBUTION ApS (Nu: TARGET GROUP ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 104' DKK (Angioni Studios ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.272' DKK (MHA INVEST ApS (Nu: HVOLGAARD ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -49' DKK (Næstved Metal ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Marco Angioni.