Niels Arne Kaae Stimpel
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stimpel Consulting v/Niels Kaae Stimpel (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stimpel Consulting v/Niels Kaae Stimpel (12 år 8 måneder) |
Seed: 375615554
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1994 hos Stimpel Consulting v/Niels Kaae Stimpel (tidligere STIMPEL-TYSK-SVENSK V/NIELS KAAE STIMPEL) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Arne Kaae Stimpel der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Niels i 12 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Tidslinje (10)
-
KAAE ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.11.2013
Registreringsdato: 18.11.2013 -
POLY INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.11.2013
Registreringsdato: 18.11.2013 -
MORTENSENS KAFFE, VEJLE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2013
Registreringsdato: 24.06.2013
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør
02.01.2008 - 18.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.01.2008 - 18.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2008 - 24.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2009 - 24.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab