Peter Hald Appel
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gorrissen Federspiel (Ejer) |
Største overskud: | 2.854.185' DKK A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY (2022-23) |
Største underskud: | -238.159' DKK STANLEY NORDIC ApS (2014) |
Største egenkapital: | 5.472.512' DKK A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY (2022-23) |
Største gæld: | 602.980' DKK NORTHERN OFFSHORE SERVICES A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 3.920 årsværk hos A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gorrissen Federspiel (25 år) |
Seed: 1656777087
Det hele startede i 1994 hos Gorrissen Federspiel (tidligere GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD) i rollen som Ejer. Peter Hald Appel købte en del af virksomheden d. 1. januar 1994 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Peter af: Klaus Vilstrup, Niels Thomas Heering, Michael Steen Jensen og 9 andre personer. Titlen som Ejer bestred Peter i 25 år, før stoppet d. 6. januar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. januar 2019.
Bestyrelsesposter (11)
-
FAYARD HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2020 -
A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2019 -
BUNKER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2019 -
FAYARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2020 -
NORTHERN OFFSHORE SERVICES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2022 -
Boskalis Subsea Cables ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.08.2023 -
DELOITTE FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.03.2020 -
BIMCO INFORMATIQUE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2024 -
NORCHEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.10.2017 -
UNI-TANKERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2019 -
SDK FREJA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (133)
-
K/S Straits Tankers (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Komplementaranpartsselskabet Straits Tankers (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
BIMCO INFORMATIQUE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Hald Appel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY der præsenterede et overskud på 2.854.185' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos NORCHEM A/S der præsenterede et underskud på 14.628' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 70 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 4 måneder fra 2007 til 2024 hos BIMCO INFORMATIQUE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.499.857' DKK (A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 868' DKK (GFKJURA 883 A/S (Nu: GFJURA 883 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.481.007' DKK (A/S UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 101' DKK (GFJUS 8815 ApS (Nu: JBJ 2018 Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Torben Østergaard Nielsen.