Henrik Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORNEBY VINDMØLLELAUG I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.915' DKK WINDTURBS ApS (2018-19) |
Største underskud: | -773' DKK INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S (2022) |
Største egenkapital: | 4.090' DKK WINDTURBS ApS (2018-19) |
Største gæld: | 6.804' DKK WINDTURBS ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos WINDTURBS ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESELCO HOLDING ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 568554936
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1998 hos FORNEBY VINDMØLLELAUG I/S med titlen som Ejer. Henrik Jensen købte en part af virksomheden d. 23. november 1998 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Henrik af: Helene Hauberg Ohlsson, Keld Rosenkilde, Esther Green Breitenstein og 145 andre personer. Titlen som Ejer bestred Henrik i 7 år 6 måneder, før stoppet d. 31. maj 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESELCO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JESELCO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
WINDTURBS ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021 -
Windturbs Ejendomme ApS (Nu: R.N. Ejendomme Aps)
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.01.2016 - 25.11.2021
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.03.2013 - 25.11.2021
Reel ejer
22.11.2013 - 25.11.2021
Ejerandel: 50% -
Ejer
23.11.1998 - 31.05.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESELCO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 108' DKK. Igennem holdingselskabet JESELCO HOLDING ApS har Henrik derfor også ejerandele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor WINDTURBS ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.915' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor WINDTURBS ApS kunne offentliggøre et underskud på 743' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 296' DKK (WINDTURBS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 377' DKK (INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.593' DKK (WINDTURBS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 108' DKK (JESELCO HOLDING ApS).