Anders Martin Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 1984 (39 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GROSFILLEX ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.403' DKK NEW SHIPSHAPE A/S (2022) |
Største underskud: | -24' DKK DANBOAT 2012 F.M.B.A. (2014-15) |
Største egenkapital: | 8.149' DKK A.M.R. HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 5.428' DKK NEW SHIPSHAPE A/S (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos NEW SHIPSHAPE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af A.M. MarinE v/Martin Rasmussen (27 år 4 måneder) |
Seed: 62433287
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1984 ved GROSFILLEX ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Anders Martin Rasmussen i 10 år 3 måneder, før stoppet den 1. marts 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
A.M. MarinE v/Martin Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
A.M.R. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NEW SHIPSHAPE A/S
Via A.M.R. HOLDING ApS -
NAUTISK UDSTYR ApS
Via NEW SHIPSHAPE A/S
Direktørposter (2)
-
A.M.R. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2008 -
NEW SHIPSHAPE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
DANBOAT 2012 F.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2018
Registreringsdato: 31.01.2018 -
DANBOAT 2012 F.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2014
Registreringsdato: 28.11.2014 -
DANBOAT 2012 F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2014
Registreringsdato: 27.11.2014
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.12.2008 - Stadig aktiv
Direktør
23.12.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.11.2009 - 07.05.2019
Reel ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.05.2013 - 27.11.2014
Bestyrelsesmedlem
28.11.2014 - 31.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.06.2002 - 27.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Martin Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A.M.R. HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.149' DKK. Gennem holdingselskabet A.M.R. HOLDING ApS har Anders derfor også andele i NEW SHIPSHAPE A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Anders Martin Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Anders Martin Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved NEW SHIPSHAPE A/S der præsenterede et overskud på 2.403' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved DANBOAT 2012 F.M.B.A. der præsenterede et underskud på 24' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 9 måneder fra 2008 til i dag hos NEW SHIPSHAPE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.392' DKK (NEW SHIPSHAPE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.149' DKK (A.M.R. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.934' DKK (NEW SHIPSHAPE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Niels Hyldegaard Kinch.