John-Anker Hametner Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Maria Hametner L 229 Henning Hametner Larsen John-Anker Hametner Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 77.284' DKK TRIPLE FISH A/S (2015) |
Største underskud: | -8.295' DKK TRIPLE FISH A/S (2014) |
Største egenkapital: | 425.586' DKK TRIPLE FISH A/S (2020) |
Største gæld: | 634.275' DKK CHRISTER OG LENNART FISKERI A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos BYSKOV KØD THYBORØN ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af L 229 Lykke Hametner (17 år 10 måneder) |
Seed: 276512372
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1998 i Maria Hametner L 229 Henning Hametner Larsen John-Anker Hametner Larsen (tidligere Maria Hametner L 229) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Henning Hametner Larsen at John-Anker Hametner Larsen stiftede Maria Hametner L 229 Henning Hametner Larsen John-Anker Hametner Larsen den dag i april 1998. Hvervet som Ejer og Stifter havde John-Anker i 8 år 2 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor fiskeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (10)
-
Hametner Proteins 4 ApS
Ejerandel: 100% -
FISKERISELSKABET 2BIS ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
L 229 Lykke Hametner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Partrederiet Susanita L 228
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Hametner Proteins 3 Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Hametner Proteins 2 Holding ApS
Ejerandel: 100% -
HAMETNER PROTEINS ApS
Ejerandel: 100% -
BYSKOV KØD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Anpartsselskabet af 21. september 2018
Ejerandel: 100% -
TONSBERG BYG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Partrederiet Maria Hametner S 229
Via Hametner Proteins 4 ApSIkke offentliggjort -
P/R Hametner Fiskeri
Via Hametner Proteins 4 ApSIkke offentliggjort -
Hametner Proteins 3 ApS
Via Hametner Proteins 3 Holding ApS -
Hametner Proteins 2 ApS
Via Hametner Proteins 2 Holding ApS -
CHRISTER OG LENNART FISKERI A/S
Via HAMETNER PROTEINS ApS -
BYSKOV KØD THYBORØN ApS
Via BYSKOV KØD HOLDING ApS -
Tonsberg Byg ApS
Via TONSBERG BYG HOLDING ApS -
KAI LINDBERGSGADE 71 ApS
Via Tonsberg Byg ApS
Direktørposter (12)
-
HAMETNER PROTEINS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2014 -
BYSKOV KØD THYBORØN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2016 -
Anpartsselskabet af 21. september 2018
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2016 -
Hametner Proteins 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2016 -
Tonsberg Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2017 -
CHRISTER OG LENNART FISKERI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2022 -
Hametner Proteins 2 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2016 -
BYSKOV KØD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2016 -
TONSBERG BYG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2017 -
Hametner Proteins 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2016 -
Hametner Proteins 3 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2016 -
Hametner Proteins 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
FISKERISELSKABET 2BIS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.03.2020 -
KAI LINDBERGSGADE 71 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.05.2019 -
CHRISTER OG LENNART FISKERI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2022
Ejendomme (13)
Tidslinje (49)
-
THYBORØN HAVNS FISKERIFORENING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023 -
CHRISTER OG LENNART FISKERI A/S
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
CHRISTER OG LENNART FISKERI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022
Blå bog (fortsat)
John-Anker har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.03.2022 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
John-Anker Hametner Larsen er indehaver af 4 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Hametner Proteins 3 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 813' DKK.
• BYSKOV KØD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 813' DKK.
• Hametner Proteins 2 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 813' DKK.
• TONSBERG BYG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 813' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for John-Anker Hametner Larsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TRIPLE FISH A/S fremviste et overskud på 77.284' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor TRIPLE FISH A/S fremviste et underskud på 8.295' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.182' DKK (FISKERISELSKABET 2BIS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 683' DKK (TRONDUR FISKERI ApS (Nu: Tonsberg Byg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.902' DKK (FISKERISELSKABET 2BIS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.747' DKK (KAI LINDBERGSGADE 71 ApS).
En af de forbindelser som går igen i John-Anker' netværk er Niki Tygstrup Andersen.