Ellen Margrethe Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ellen Margrethe Pedersen. (Ejer) |
Største overskud: | 14.653' DKK EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING ApS) (2017) |
Største underskud: | -5.605' DKK EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 72.140' DKK EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING ApS) (2021) |
Største gæld: | 99.770' DKK EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos A/S PSE NR. 5172 (Nu: DAVID SUPER-LIGHT A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af DAUGAARD DATA A/S (23 år 9 måneder) |
Seed: 1931110848
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1993 ved Ellen Margrethe Pedersen. (tidligere Ellen Margrethe Pedersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ellen Margrethe Pedersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ellen i 14 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen agerbrug i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2007.
Bestyrelsesposter (1)
-
DAUGAARD DATA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
ITL A/S (Nu: Datoselskabet af 27.12.1999 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING ApS) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2018
Registreringsdato: 01.04.2018 -
RUD FRIMODT PEDERSEN A/S (Nu: DAUGAARD DATA A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2017
Registreringsdato: 01.03.2017
Blå bog (fortsat)
Ellen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.09.2001 - 26.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
07.12.2012 - 01.04.2018
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.05.1993 - 01.03.2017
Bestyrelsesmedlem
01.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.05.1993 - 30.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.10.1997 - 09.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Ellen Margrethe Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved RUD FRIMODT PEDERSEN A/S (Nu: DAUGAARD DATA A/S) der præsenterede et overskud på 1.454' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved RUD FRIMODT PEDERSEN A/S (Nu: DAUGAARD DATA A/S) der præsenterede et underskud på 1.697' DKK.
Ellen har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 9 måneder fra 1993 til 2017 hos DAUGAARD DATA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.896' DKK (EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 8' DKK (RUD FRIMODT PEDERSEN A/S (Nu: DAUGAARD DATA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.010' DKK (EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -108' DKK (RUD FRIMODT PEDERSEN A/S (Nu: DAUGAARD DATA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ellen' netværk er Rud Frimodt Pedersen.