Lars Steen Eriksen
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET C.C. WINTHERS EFTF.'S HOLDING CO (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 50.978' DKK NILPETER HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -29.174' DKK NILPETER HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 345.052' DKK NILPETER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 376.320' DKK C.A. NIELSEN & PETERSENS MASKINFABRIKER A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos CFT TANDHJULSFABRIK A/S (2019) |
Seed: 242548564
Det begyndte for alvor for mange år siden hos AKTIESELSKABET C.C. WINTHERS EFTF.'S HOLDING CO (tidligere AKTIESELSKABET C.C. WINTHERS EFTF.`S HOLDING CO) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Steen Eriksen i 53 år 9 måneder, inden stoppet den 8. september 1987.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1987 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. september 1987.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NILPETER HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
HR LARS STEEN ERIKSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
NILPAC A/S
Via NILPETER HOLDING ApS -
C.A. NIELSEN & PETERSENS MASKINFABRIKER A/S
Via NILPETER HOLDING ApS -
Refine Finishing ApS
Via NILPETER HOLDING ApS -
Legio 47 ApS
Via NILPETER HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Legio 47 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
NILPAC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.1987 -
NILPETER HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.1974 -
C.A. NIELSEN & PETERSENS MASKINFABRIKER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.1962 -
NILPETER-FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.06.1987
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
Legio 47 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
NILPETER HOLDING ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Legio 47 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 90 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.06.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.12.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.06.2022 - 30.06.2024
Direktør
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.1998 - 23.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
18.02.2009 - 06.03.2020
Reel ejer
18.02.2009 - 01.01.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor NILPETER HOLDING ApS fremviste et overskud på 50.978' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor NILPETER HOLDING ApS fremviste et underskud på 29.174' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.711' DKK (Legio 47 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 65' DKK (CFT TANDHJULSFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 62.448' DKK (Legio 47 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.089' DKK (CFT TANDHJULSFABRIK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Peter Eriksen.