Thomas Okkels
Karrieren startede hos: | A/S DANBRIDGE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 97.238' DKK BAKMANN CLIENT MANAGEMENT A/S (Nu: ALTIUS INVEST A/S) (2014) |
Største underskud: | -8.587' DKK BANG NIELSEN A/S (Nu: BANG NIELSEN ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 38.507' DKK DELITASTE ApS (2023) |
Største gæld: | 82.122' DKK PROFIL OPTIK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 152 årsværk hos VIKARBUREAUET PUS A/S (Nu: Plus Sundhed A/S) (2022) |
Seed: 1928600017
Karrieren som leder startede for flere år siden ved A/S DANBRIDGE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Okkels i 56 år 4 måneder, før stoppet den 1. marts 2006.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CBO Management ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IMC BUSINESS CONSULTING A/S
Via CBO Management ApS
Direktørposter (1)
-
CBO Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2000
Bestyrelsesposter (5)
-
IMC BUSINESS CONSULTING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2001 -
DELITASTE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2019 -
RATIONEL SERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2006 -
MIRIT GLAS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.12.2020 -
Vognmand.dk A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (154)
-
VINZENT A/S (Nu: Selskab af 19 januar A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023 -
VINZENT A/S (Nu: Selskab af 19 januar A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
VINZENT A/S (Nu: Selskab af 19 januar A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 74 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2022 - 15.08.2023
Bestyrelsesmedlem
24.08.2023 - 26.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Okkels har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved DELITASTE ApS der præsenterede et overskud på 15.997' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved VINZENT A/S (Nu: Selskab af 19 januar A/S) der præsenterede et underskud på 3.871' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 70 forskellige selskaber (heraf 22 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 56 år 4 måneder fra 1949 til 2006 hos A/S DANBRIDGE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.997' DKK (DELITASTE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.743' DKK (BANG NIELSEN A/S (Nu: BANG NIELSEN ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.507' DKK (DELITASTE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.155' DKK (BANG NIELSEN A/S (Nu: BANG NIELSEN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jan Hansen.