Lise Høegsberg
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 1990 - 31. dec. 1999 |
Karrieren startede hos: | GALLERI HØGSBERG V/LISE PETERSEN HØEGSBERG (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af GALLERI HØGSBERG V/LISE PETERSEN HØEGSBERG (9 år 3 måneder) |
Seed: 299869700
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Lise Høegsberg. Den første gang Lise var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1990 hos GALLERI HØGSBERG V/LISE PETERSEN HØEGSBERG i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lise Høegsberg der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lise i 9 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kunsthandel og gallerivirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 1999.
Tidslinje (2)
-
GALLERI HØGSBERG V/LISE PETERSEN HØEGSBERG (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.1999
Registreringsdato: 31.12.1999 -
GALLERI HØGSBERG V/LISE PETERSEN HØEGSBERG (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.1990
Registreringsdato: 01.10.1990
Blå bog (fortsat)
Lise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 10 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.04.2022 - 01.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.1990 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Tinna Pickart.