Knud Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANFOSS INDUSTRIAL REFRIGERATION A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.621.600' DKK R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S) (2019) |
Største underskud: | -519.970' DKK VESTAS MEDITERRANEAN WEST A/S (Nu: VESTAS MEDITERRANEAN A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 10.773.647' DKK VESTAS AMERICAS A/S (2022) |
Største gæld: | 17.422.572' DKK VESTAS BLADES A/S (Nu: VESTAS MANUFACTURING A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 2.174 årsværk hos VESTAS BLADES A/S (Nu: VESTAS MANUFACTURING A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af SABROE REFRIGERATION A/S (28 år 8 måneder) |
Seed: 732076923
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1988 hos DANFOSS INDUSTRIAL REFRIGERATION A/S (tidligere A/S PSE 13 NR. 1117) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Knud Andersen i 3 år 2 måneder, før stoppet d. 4. marts 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. august 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tvilumvej 27
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Klosterdal Aps
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
Klosterdal Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2017
Bestyrelsesposter (13)
-
28. JUNI 2012 II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2018 -
ABI Industriudvikling ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.12.2021 -
Oktogrid ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2022 -
AB INVENTECH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.12.2021 -
A/S VESTFROST
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 11.03.2022 -
HOVE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2022 -
Hans Aa A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2022 -
TOPPAC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2022 -
Aabo-Ideal A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.06.2022 -
Hans Aa Group Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2023 -
LOEVSCHALL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.09.2022 -
SH GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2018 -
AB Inventech Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (155)
-
Hans Aa Group Holding II ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
POLYTECH A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023 -
Hans Aa A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023
Blå bog (fortsat)
Knud har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S) der præsenterede et overskud på 131.742' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos HYDRATECH INDUSTRIES A/S der præsenterede et underskud på 75.487' DKK.
Knud har i alt siddet i bestyrelsen hos 68 forskellige selskaber (heraf 28 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 7 måneder fra 2004 til 2019 hos FLONIDAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 151.531' DKK (VESTAS ASIA PACIFIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 270.421' DKK (VESTAS CENTRAL EUROPE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.766.067' DKK (VESTAS AMERICAS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.216' DKK (AB INVENTECH A/S).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Dan Højgaard Jensen.