Henning Ahle
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 1983 (40 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDBRUGER HENNING AHLE (Stifter) |
Største overskud: | 31.977' DKK SDR. BORK VIND K/S (2023) |
Største underskud: | -10.622' DKK LEASING DENMARK ApS (2014) |
Største egenkapital: | 356.479' DKK SDR. BORK VIND K/S (2022) |
Største gæld: | 33.963' DKK SDR. BORK VIND K/S (2022) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos NOE & KIRKEGAARD, REGISTREREDE REVISORER A/S (Nu: ME-Ringkøbing A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDBRUGER HENNING AHLE (40 år 10 måneder) |
Seed: 584673073
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1983 ved LANDBRUGER HENNING AHLE med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Henning Ahle og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Henning nu bestreddet i 40 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor produktion af elektricitet.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
WINSCALES 99 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
LANDBRUGER HENNING AHLE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AJM INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
ØSTERPORT ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
AHLE ApS
Ejerandel: 100% -
Nørhede - Hjortmose Vind 5 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
K/S WINSCALES
Via WINSCALES 99 ApS -
Vonå Møllelaug I/S
Via AJM INVEST HOLDING ApSIkke offentliggjort -
Heimdal Vind I/S
Via AJM INVEST HOLDING ApSIkke offentliggjort -
Lønborg Hede II I/S
Via AJM INVEST HOLDING ApSIkke offentliggjort -
ME-Ringkøbing A/S
Via AHLE ApS -
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S
Via AHLE ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (3)
-
ME-Ringkøbing A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
ØSTERPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2007 -
AHLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2012
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Bogfinkevej 19-59
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
Ejerforeningen Bogfinkevej 19-59
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
KOMPLEMENTARSELSKABET SDR. BORK ApS (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET SDR. BORK VIND ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021 -
SDR. BORK VIND K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.11.2013 - Stadig aktiv
Ejer
12.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
17.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
30.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Henning Ahle er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• AHLE ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.013' DKK.
• AJM INVEST HOLDING ApS (ejer lige nu 48,5%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.013' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henning Ahle, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor K/S WINSCALES kunne offentliggøre et overskud på 15.226' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor LEASING DENMARK ApS kunne offentliggøre et underskud på 10.622' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 31.977' DKK (SDR. BORK VIND K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET SDR. BORK ApS (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET SDR. BORK VIND ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 335.090' DKK (SDR. BORK VIND K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -93' DKK (LEASING DENMARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Jens Ahle.