Bjarne Winther
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 1976 (48 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CENTRUM FILMPRODUKTION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.017' DKK A/S PSE NR. 3157 (Nu: EXFLOW A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -8.258' DKK T 3 M A/S (Nu: DRIPMATE A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 37.753' DKK Amager Strandvej II Holding A/S (2020-21) |
Største gæld: | 26.916' DKK FITTINGS SPECIALISTEN ApS (Nu: ROYKON A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos FITTINGS SPECIALISTEN ApS (Nu: ROYKON A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cand. jur. Bjarne Winther (42 år 8 måneder) |
Seed: 1070830724
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for længe siden i CENTRUM FILMPRODUKTION ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bjarne Winther i 19 år 5 måneder, inden stoppet d. 7. december 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. december 1995.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EXFLOW A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
Cand. jur. Bjarne Winther
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EJENDOMSSELSKABET KRATBJERG 336 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (3)
-
EXFLOW A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.1989 -
EJENDOMSSELSKABET KRATBJERG 336 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.11.2008 -
Amager Strandvej II Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2021
Tidslinje (40)
-
AAGE OG ANNA GRAM FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022 -
Amager Strandvej II Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2021
Registreringsdato: 29.01.2021 -
I/S ADVOKATERNE (Nu: DENLAW Advokater I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.10.2020
Registreringsdato: 12.10.2020
Blå bog (fortsat)
Bjarne har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1989 - Stadig aktiv
Ejer
15.02.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.01.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bjarne Winther har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i A/S PSE NR. 3157 (Nu: EXFLOW A/S) der præsenterede et overskud på 6.017' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i T 3 M A/S (Nu: DRIPMATE A/S) der præsenterede et underskud på 8.258' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 4 måneder fra 1989 til i dag hos EXFLOW A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.199' DKK (FITTINGS SPECIALISTEN ApS (Nu: ROYKON A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.015' DKK (A/S PSE NR. 3157 (Nu: EXFLOW A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.905' DKK (Amager Strandvej II Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 789' DKK (A/S PSE NR. 3157 (Nu: EXFLOW A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Ib Bøje Schmidt.