Lars Odorico Gormsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANFITEX ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 100' DKK A/S PSE 14 NR.1101 (Nu: DANFITEX ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -105' DKK A/S PSE 14 NR.1101 (Nu: DANFITEX ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 2.754' DKK A/S PSE 14 NR.1101 (Nu: DANFITEX ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 251' DKK A/S PSE 14 NR.1101 (Nu: DANFITEX ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af OVERSEAS WOOL CO V/LARS ODORICO GORMSEN (16 år 1 måned) |
Seed: 1637369590
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1987 i DANFITEX ApS (tidligere A/S PSE 14 NR.1101) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Odorico Gormsen i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 25. september 1991.
I dag arbejder virksomheden med ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 55' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gormsen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Gormsen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2010
Registreringsdato: 22.02.2010 -
OVERSEAS WOOL CO V/LARS ODORICO GORMSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
OVERSEAS WOOL CO V/LARS ODORICO GORMSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.11.1991
Registreringsdato: 06.11.1991
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
06.11.1991 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1987 - 25.09.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kristian Odorico Gormsen.