Kenneth Hyldig Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1993 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KENNETH H. CLAUSEN (Stifter) |
Største overskud: | 24.062' DKK BONUSGRISEN A.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -7.220' DKK ANDELSKASSEN SØNDERJYLLANDS FOND (2015) |
Største egenkapital: | 18.175' DKK BONUSGRISEN A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 51.262' DKK BONUSGRISEN A.M.B.A. (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BONUSGRISEN A.M.B.A. (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af KENNETH H. CLAUSEN (30 år 9 måneder) |
Seed: 10998543
Det hele begyndte for alvor dengang i 1993 hos KENNETH H. CLAUSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Kenneth Hyldig Clausen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Kenneth nu besiddet i 30 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KENNETH H. CLAUSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Strågård I/S /Kenneth & Johan Clausen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (18)
-
Waves Communications P/S (Nu: Selskabet af 1/12 2021 P/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
Waves Communications P/S (Nu: Selskabet af 1/12 2021 P/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2017
Registreringsdato: 17.05.2017 -
Waves Communications P/S (Nu: Selskabet af 1/12 2021 P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2017
Registreringsdato: 16.05.2017
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.12.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2016 - 16.05.2017
Bestyrelsesmedlem
17.05.2017 - 01.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2015 - 29.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2010 - 24.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenneth Hyldig Clausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos ANDELSKASSEN SØNDERJYLLANDS FOND der præsenterede et overskud på 1.998' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos ANDELSKASSEN SØNDERJYLLANDS FOND der præsenterede et underskud på 7.220' DKK.
Kenneth har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 1 måned fra 2002 til 2011 hos ANDELSKASSEN SØNDERJYLLAND.
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Johan Bennedsgård Clausen.