Morten Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NYKILDE AUTOMOBILER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.274' DKK ISODAN ApS (2017-18) |
Største underskud: | -369' DKK ISODAN ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 2.882' DKK Green Action Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 5.248' DKK Isodan Engineering ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ISODAN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ISODAN ApS (10 år 7 måneder) |
Seed: 2080800863
Det hele startede i 1995 i NYKILDE AUTOMOBILER I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Erling Nielsen at Morten Nielsen stiftede NYKILDE AUTOMOBILER I/S den dag i oktober 1995. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 5 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med biler mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Green Action Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ISODAN ApS
Via Green Action Holding ApS -
Isodan Engineering ApS
Via Green Action Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Green Action Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2021 -
ISODAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
ISODAN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Isodan Engineering ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
Isodan Engineering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022 -
ISODAN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.12.2021
Registreringsdato: 03.12.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
25.04.2022 - 25.04.2024
Reel ejer
20.09.2022 - 24.04.2024
Reel ejer
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
04.02.2014 - 03.12.2021
Reel ejer
04.02.2014 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1995 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Green Action Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.882' DKK. Gennem holdingselskabet Green Action Holding ApS har Morten derfor også andele i ISODAN ApS (100%) & Isodan Engineering ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Morten Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor ISODAN ApS kunne fremvise et overskud på 1.274' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor ISODAN ApS kunne fremvise et underskud på 369' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Steen Eric Damkjær.