Lars Lorensen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1998 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ECKHOLDT V/LARS L HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.839' DKK Green City Tønder A/S (2020) |
Største underskud: | -201' DKK Green City Tønder A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 12.330' DKK K.A. HOLDING AF 2007 ApS (2023) |
Største gæld: | 6.931' DKK EJENDOMSSELSKABET RIBELANDEVEJ 54.TØNDER ApS (2023) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos ABILD ELFORRETNING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSSELSKABET RIBELANDEVEJ 54.TØNDER ApS (25 år) |
Seed: 1044969866
Det hele startede i 1998 hos ECKHOLDT V/LARS L HANSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Lorensen Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lars i 4 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K.A. HOLDING AF 2007 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
EJENDOMSSELSKABET RIBELANDEVEJ 54.TØNDER ApS
Via K.A. HOLDING AF 2007 ApS -
Green City Tønder A/S
Via K.A. HOLDING AF 2007 ApS -
Tønder Byferie A/S
Via K.A. HOLDING AF 2007 ApS -
ABILD ELFORRETNING ApS
Via K.A. HOLDING AF 2007 ApS
Direktørposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET RIBELANDEVEJ 54.TØNDER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.1999 -
ABILD ELFORRETNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2003 -
K.A. HOLDING AF 2007 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
TS-GRUPPEN AMBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2023 -
Green City Tønder A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2017 -
Tønder Byferie A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.2024
Ejendomme (3)
Tidslinje (11)
-
Tønder Byferie A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
TS-GRUPPEN AMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2023
Registreringsdato: 10.06.2023 -
TS-GRUPPEN AMBA (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2023
Registreringsdato: 09.06.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via K.A. HOLDING AF 2007 ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.08.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2015 - 09.06.2023
Bestyrelsesmedlem
10.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Lorensen Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K.A. HOLDING AF 2007 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.330' DKK. Gennem holdingselskabet K.A. HOLDING AF 2007 ApS har Lars derfor også andele i EJENDOMSSELSKABET RIBELANDEVEJ 54.TØNDER ApS (100%), Green City Tønder A/S (20-24.99%), Tønder Byferie A/S (10-14.99%) samt ABILD ELFORRETNING ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Lars Lorensen Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ABILD ELFORRETNING ApS kunne fremvise et overskud på 1.739' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor EJENDOMSSELSKABET RIBELANDEVEJ 54.TØNDER ApS kunne fremvise et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.739' DKK (ABILD ELFORRETNING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 186' DKK (Green City Tønder A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.330' DKK (K.A. HOLDING AF 2007 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.517' DKK (Green City Tønder A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Thomas Kristian Hestbæk.