Svend Rahbek Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Svend Rahbek (Ejer) |
Største overskud: | 3.912' DKK AIRTEC DANMARK A/S (2023-24) |
Største underskud: | -659' DKK AIRTEC HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 10.627' DKK AIRTEC HOLDING A/S (2023-24) |
Største gæld: | 6.163' DKK AIRTEC DANMARK A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos AIRTEC DANMARK A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af AIRTEC HOLDING A/S (21 år 10 måneder) |
Seed: 1864027348
Det startede i 1985 ved Svend Rahbek (tidligere AIRTEC DANMARK SVEND RAHBEK) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Svend Rahbek Christensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Svend i 20 år, før stoppet den 30. juni 2005.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AIRTEC HOLDING A/S
Ejerandel: 100% -
AIRTEC EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
AIRTEC EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2005 -
AIRTEC HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2002
Bestyrelsesposter (2)
-
AIRTEC DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2016 -
AIRTEC HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
NEW INVENTION ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2016
Registreringsdato: 30.11.2016 -
AIRTEC DANMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2016
Registreringsdato: 29.04.2016 -
AIRTEC DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2016
Registreringsdato: 28.04.2016
Blå bog (fortsat)
Svend har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.06.2005 - 30.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.10.1998 - 01.07.2008
Bestyrelsesmedlem
15.09.2011 - 28.04.2016
Bestyrelsesmedlem
29.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.06.1985 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Svend Rahbek Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AIRTEC HOLDING A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 10.627' DKK. Gennem holdingselskabet AIRTEC HOLDING A/S har Svend derfor også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Svend Rahbek Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AIRTEC HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 2.350' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor AIRTEC HOLDING A/S kunne fremvise et underskud på 659' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.912' DKK (AIRTEC DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (AIRTEC EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 10.627' DKK (AIRTEC HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 686' DKK (AIRTEC EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Bo Rahbek.