Jørgen Andreas Nørby
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1977 (47 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SDR SKAFSGAARD V/JØRGEN NØRBY (Ejer) |
Største overskud: | 10.393' DKK LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S (Nu: LEMVIG VAND A/S) (2015) |
Største underskud: | -28.021' DKK LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S (Nu: LEMVIG VAND A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 1.025.194' DKK LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S (Nu: LEMVIG VAND A/S) (2016) |
Største gæld: | 2.612.289' DKK AARHUS LETBANE I/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af SDR SKAFSGAARD V/JØRGEN NØRBY (35 år 4 måneder) |
Seed: 646007545
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved SDR SKAFSGAARD V/JØRGEN NØRBY med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jørgen Andreas Nørby der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jørgen i 35 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2012.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2012.
Direktørposter (2)
-
Trane&Nørby Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2023 -
Trane&Nørby Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Fonden Thyborøn
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2024 -
FONDEN FOR FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (46)
-
Fonden Thyborøn
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
Fonden Thyborøn (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Fonden Thyborøn (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
11.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jørgen Andreas Nørby har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S (Nu: LEMVIG VAND A/S) der præsenterede et overskud på 10.393' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved Aarhus Letbane Ejendomme ApS der præsenterede et underskud på 16.380' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 2 måneder fra 1986 til 2002 hos IVÆRKSÆTTERCENTRET NORDVEST. LEMVIG A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.380' DKK (FONDEN BOVBJERG FYR).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.256' DKK (LEMVIG FORSYNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 962.365' DKK (LEMVIG FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -186.554' DKK (AARHUS LETBANE I/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Ellen Trane Nørby.