Arne Berg Sigvardsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | POMAS SKALS ApS (Stifter) |
Største overskud: | 362' DKK ARNE SIGVARDSEN ApS (Nu: POMAS SKALS ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.158' DKK ARNE SIGVARDSEN ApS (Nu: POMAS SKALS ApS) (2022) |
Største gæld: | 6.955' DKK ARNE SIGVARDSEN ApS (Nu: POMAS SKALS ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af POMAS SKALS ApS (20 år 9 måneder) |
Seed: 199092969
Karrieren som erhvervsleder startede i 2003 hos POMAS SKALS ApS (tidligere ARNE SIGVARDSEN ApS) i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Arne Berg Sigvardsen nu bestreddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 57' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POMAS SKALS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
POMAS SKALS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2003
Ejendomme (3)
Tidslinje (6)
-
Arne Sigvardsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
Arne Sigvardsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
LYNDERUP STRAND ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2009
Registreringsdato: 03.11.2009
Blå bog (fortsat)
Arne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
30.12.2003 - Stadig aktiv
Ejer
09.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Ejer
01.04.2020 - 30.09.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
02.01.2004 - 03.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ARNE SIGVARDSEN ApS (Nu: POMAS SKALS ApS) kunne fremvise et overskud på 362' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Mikael Wædeled Sigvardsen.