Aksel Therkildsen Toft
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 1982 (42 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 8.035' DKK GRANGAARDEN ApS (2021) |
Største underskud: | -210' DKK BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 17.471' DKK GRANGAARDEN ApS (2022) |
Største gæld: | 21.194' DKK GRANGAARDEN ApS (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S (42 år 3 måneder) |
Seed: 1621999244
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1982 hos BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Aksel Therkildsen Toft i 38 år 1 måned, før stoppet d. 10. august 2020.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 28' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Grangaarden Holding Sabro ApS
Ejerandel: 100% -
UDLEJER AKSEL THERKILDSEN TOFT
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GRANGAARDEN ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S
Via Grangaarden Holding Sabro ApS -
Ejendomsselskabet Stillingvej Sabro ApS
Via Grangaarden Holding Sabro ApS
Direktørposter (3)
-
Grangaarden Holding Sabro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.1985 -
Ejendomsselskabet Stillingvej Sabro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2022 -
GRANGAARDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.1982
Tidslinje (19)
-
Valdemars Have af 4.6.2021 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
Valdemars Have af 4.6.2021 ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
Ejendomsselskabet Stillingvej Sabro ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022
Blå bog (fortsat)
Aksel har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.12.2021 - Stadig aktiv
Direktør
25.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.06.2010 - Stadig aktiv
Ejer
23.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
09.07.2021 - 13.10.2023
Ejer
22.10.2021 - 13.10.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.06.1982 - 10.08.2020
Bestyrelsesmedlem
23.06.1982 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor GRANGAARDEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 8.035' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S kunne offentliggøre et underskud på 210' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 178' DKK (BRDR. TOFT HOLDING ApS (Nu: Grangaarden Holding Sabro ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.877' DKK (GRANGAARDEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 127' DKK (Ejendomsselskabet Stillingvej Sabro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Aksel' netværk er Anette Hall Toft.